Nicolaus (soms foutief genoemd Nicolaas) Engelhard, geboren te Arnhem, ca. 1 december 1761 als zoon van Nicolaus Engelhard en Maria Alting, naar Indië als assistent in 1777, onderkoopman 12 januari 1780, 2e administrateur van de pakhuizen op het eiland Onrust 17 augustus 1784, koopman 14 juli 1785, 1e administrateur van de pakhuizen op het eiland Onrust 23 februari 1787, sabandhaar en licentmeester, met titel en rang van opperkoopman 4 augustus 1789, Gecommitteerde tot en over de zaken van den inlander 4 oktober 1791, President van Heemraden augustus 1800, Raad extra - ordinaris van Indië april 1801, Gouverneur van Java's Noordoostkust (tevens 1e Raad van Indië) 20 juli 1801, ontslagen door Daendels 8 april 1808, sedert ambteloos, president der Adviserende Commissie 16 augustus 1861, president der Commissie tot overname der Molukken 1817 - 1818, lid Hoge Commissie ter installering van de sultan van Djokjakarta 1826, overleden te Buitenzorg 31 mei 1831.
In deze rubriek zijn ook stukken aanwezig van voor de ambtsaanvaarding van Engelhard, die door hem waarschijnlijk zijn gelicht uit het archief van het gouvernement. Het oud - archief Semarang is door brand grotendeels verloren gegaan, maar deze stukken zijn door de handelwijze van Engelhard bewaard gebleven [DK].
zie 2.21.004.21 inv.nr. 64
zie 2.21.004.21 inv.nr. 65
Niet raadpleegbaar
Niet raadpleegbaar
Niet raadpleegbaar
zie 2.21.004.21 inv.nr. 66
Zie 2.21.004.21 inv.nr. 67
zie 2.21.004.21 inv.nr. 68
zie 2.21.004.21 inv.nr. 59
zie 2.21.004.21 inv.nr. 60
zie: 2.21.004.21 inv.nr. 55
zie 2.21.004.21 inv.nr. 56
zie 2.21.004.21 inv.nr. 57
zie 2.21.004.21 inv.nr. 58
zie 2.21.004.21 inv.nr. 59
zie 2.21.004.21 inv.nr. 60
Zie 2.21.004.21 inv.nr. 73
Zie nr.toegang 1.11.01.01, inv.nr. 689
Niet raadpleegbaar
Zie 2.21.004.21 inv.nr. 72
Zie 2.21.004.21 inv.nr. 70
Zie 2.21.004.21 inv.nr. 71
zie 2.21.004.21 inv.nr. 77
zie ook nr. toegang 1.11.01.01 inv.nr. 66
zie 2.21.004.21 inv.nr. 78
zie 2.21.004.21 inv.nr. 79
Zie ook 1.11.01.01 inv.nr. 71
zie 2.21.004.21 inv.nr. 80
zie 2.21.004.21 inv.nr.88
Andere exemplaren zijn te vinden in 2.21.004.21 inv.nrs. 92 en 95.
Zie nr. toegang 1.11.01.01, inv.nr. 692
Zie nr. toegang 1.11.01.01 inv.nr. 693
Zie nr. toegang 1.11.01.01, inv.nr. 694
Zie nr. toegang 1.11.01.01, inv.nr. 691
F.J. Rothenbuhler was resident van Java's Oosthoek
Zie ook nr. toegang 2.21.004.21, inv.nrs. 83 - 100
Zie nr. toegang 1.11.01.01, inv.nr. 690
Onvolledig, einde ontbreekt.
Alleen begin.
Nr. 53. La. F no 1 en 2.
Zie ook nr. toegang 1.11.01.01, inv.nr. 73.
Sterrenberg werd in 1746 als Commandeur van Java's Noordoostkust door Gouverneur - Generaal Van Imhoff op staande voet ontslagen en vervolgens door de Schepenbank van Batavia in 1749 veroordeeld tot 25 jaar verbanning naar het eiland Ay, waarvan hij in 1751 door de Heren XVII verlost werd. Vervolgens ging hij in Nederland in beroep tegen zijn veroordeling, waarna hij verwezen werd naar de Raad van Justitie te Batavia, waar hij vervolgens werd vrijgesproken.
"Muntwezen nr. 3"
no "24"
Het rekest is niet aanwezig.
Bevat "
Vrage en antwoord " Advies betreffende de verdediging van Java, z.d."no. 65".
Met vertaling in het Javaans van de hand van N. Engelhard (inliggend foto's van de Javaanse tekst)
Inliggend foto van het document
Inliggend een foto van de brief
Inliggend een foto van de kwitantie
Inliggend een foto van de kwitantie