Nicolaus (soms foutief genoemd Nicolaas) Engelhard, geboren te Arnhem, ca. 1 december 1761 als zoon van Nicolaus Engelhard en Maria Alting, naar Indië als assistent in 1777, onderkoopman 12 januari 1780, 2e administrateur van de pakhuizen op het eiland Onrust 17 augustus 1784, koopman 14 juli 1785, 1e administrateur van de pakhuizen op het eiland Onrust 23 februari 1787, sabandhaar en licentmeester, met titel en rang van opperkoopman 4 augustus 1789, Gecommitteerde tot en over de zaken van den inlander 4 oktober 1791, President van Heemraden augustus 1800, Raad extra - ordinaris van Indië april 1801, Gouverneur van Java's Noordoostkust (tevens 1e Raad van Indië) 20 juli 1801, ontslagen door Daendels 8 april 1808, sedert ambteloos, president der Adviserende Commissie 16 augustus 1861, president der Commissie tot overname der Molukken 1817 - 1818, lid Hoge Commissie ter installering van de sultan van Djokjakarta 1826, overleden te Buitenzorg 31 mei 1831.
In deze rubriek zijn ook stukken aanwezig van voor de ambtsaanvaarding van Engelhard, die door hem waarschijnlijk zijn gelicht uit het archief van het gouvernement. Het oud - archief Semarang is door brand grotendeels verloren gegaan, maar deze stukken zijn door de handelwijze van Engelhard bewaard gebleven [DK].
"no. 64"
Bevat veel afschriften van stukken van criminele en civiele processen voor de Raad van Justitie te Semarang. Bevat kaartje van de delta van Damak, met namen in Nederlands en Chinese karakters. Bevat rapport van E. Vodegel, baas der huis timmerlieden aan baron van Reede tot de Parkeler over de staat van forten en gebouwen te Tagal,Panalongang, Japara, Joana, Rembang, Grissee, Sourabaja, Bancallang en Sumanap, afschrift, 1801
"no. 66."
"no.189"
Ondertekend, wellicht niet verstuurd, of gelijktijdig afschrift.
Gekleurd. Van Wollzogen noemt zich "zoon".
Carel van Wollzogen wordt de nieuwe commandant
"no. 181"
"no. 189"
De datering op de banden klopt vaak niet met de inhoud.
In deze periode is Engelhard nog wel benoemd tot, achtereenvolgens, President van de Adviseerende Commissie (16 augustus 1816), Commissaris tot de overneming van de etablissementen op Banjermassin (1816),President van de Commissie tot overname van de Molukken (1817 - 1818) en lid van de Hoge Commissie tot herstelling van de oud - sultuan van Djokjakarta (1826). Zie de betreffende rubrieken in deze toegang en in toegang 2.21.004.21. In deze rubriek zijn de stukken opgenomen die niet herleid konden worden tot bovenstaande functies
Voorbladen ontbreken. Het betreft hier een apart rapport van een commissielid.
Zie nr. toegang 2.21.010, inv.nr. 21.
Geboren te Gent(België) op 1 september 1773. Komt in 1819 aan in Indië; Bij besluit G.G. 14 augustus 1820 benoemd tot Commandant der Infanterie en Cavalerie; 1825 - 1826 opperbevelhebber van de Celebes expeditie. Bij besluit GG. 31 december 1825 benoemd tot Commandant der Troepen. 1826 bevorderd tot luitenant - generaal; Betrokken bij de Java - Oorlog (periode 1825 - 1828). Keert in 1828 naar Nederland terug. Is in 1830 commandant van de 1e divisie Infanterie in de Tiendaagse Veldtocht. Overlijdt op 10 november 1846
Deze stukken bevonden zich onder de stukken afkomstig van Engelhard